LYDIA THOMAS CHILTON GIFT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty amongst the elderly and other defined groups in the Parish of Chilton, Oxfordshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ALBERT BERRY | Cadeirydd | 15 January 2016 |
|
|
||||
Steven Brian Launchbury | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Hazel Helen Benton | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
PAM ROLLS | Ymddiriedolwr | 15 January 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499 | £590 | £637 | £980 | £980 | |
|
Cyfanswm gwariant | £418 | £702 | £344 | £316 | £316 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2023 | 06 Chwefror 2024 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2020 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 FEBRUARY 1977
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POOR PERSONS RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA EITHER IN GIFTS IN KIND OR GRANTS OF MONEY.
Maes buddion
PARISH OF CHILTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 ELDERFIELD CRESCENT
CHILTON
DIDCOT
OX11 0RY
- Ffôn:
- 01235834475
- E-bost:
- pamrolls@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window