THE FREE CHURCH FEDERAL COUNCIL (INCORPORATED)

Rhif yr elusen: 236878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian religion.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £258,369
Cyfanswm gwariant: £335,379

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE FREE CHURCHES' COUNCIL (Enw gwaith)
  • THE FREE CHURCHES GROUP (Enw gwaith)
  • THE FREE CHURCH FEDERAL COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev HELEN CAMERON Cadeirydd 31 March 2020
THE CORNERSTONE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Tessa Henry-Robinson Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Rev DANIEL RAY YARNELL Ymddiriedolwr 31 March 2020
Dim ar gofnod
Yvonne Campbell Ymddiriedolwr 31 March 2020
THE LIVERPOOL AND DISTRICT FREE CHURCH FEDERAL COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DESETA Florence DAVIS Ymddiriedolwr 17 November 2014
Dim ar gofnod
Rev JAMES ALEXANDER BRESLIN Ymddiriedolwr 17 September 2014
Dim ar gofnod
ERIC SOUTHWICK Ymddiriedolwr 15 April 2013
TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH STANLEY STREET INDEPENDENT METHODIST CHURCH, SEAHAM
Derbyniwyd: Ar amser
HELP, EDUCATION AND RESOURCES TO BRING EVERYONE ALL TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
THE WELCOME DIRECTORY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev TREVOR HOWARD Ymddiriedolwr 25 November 2011
CHURCHES IN COMMUNITIES INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
WHITLEY COMMUNITY CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KICKSTARTED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 558 diwrnod
CHARIS COMMUNICATIONS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £294.34k £225.98k £196.63k £230.33k £258.37k
Cyfanswm gwariant £381.60k £367.75k £312.56k £315.30k £335.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Medi 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Free Churches House
27 Tavistock Square
LONDON
WC1H 9HH
Ffôn:
02036518339