Dogfen lywodraethu THE FREE CHURCH FEDERAL COUNCIL (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 236878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 22ND JANUARY 1941 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 21ST SEPTEMBER 1949, 28TH MARCH 1950, 23RD APRIL 1959, 27TH MARCH 1996, 6TH NOVEMBER 1996, 5TH NOVEMBER 1997, 3/11/99 AND 20/9/02 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 SEP 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.