BUCKINGHAM TRUST

Rhif yr elusen: 237350
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Administration of assets and charitable donations for the advancement of religion and other charitable purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023

Cyfanswm incwm: £128,804
Cyfanswm gwariant: £745,802

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 264760 THE JUNO CHARITY TRUST
  • 30 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 234714 STEWARDSHIP SERVICES (UKET) LIMITED
  • 21 Hydref 1964: Cofrestrwyd
  • 30 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £193.53k £146.31k £256.37k £319.79k £128.80k
Cyfanswm gwariant £163.70k £184.65k £210.20k £504.81k £745.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 08 Mai 2024 93 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 08 Mai 2024 93 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 26 Mai 2023 110 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 26 Mai 2023 110 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 10 Chwefror 2022 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 10 Chwefror 2022 5 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 31 Mawrth 2021 54 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 31 Mawrth 2021 54 diwrnod yn hwyr