THE MARTYRS MEMORIAL, RAYLEIGH, ESSEX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organises memorial meetings. Arranges speakers at meetings. Keeps memorial in good order.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 22 Medi 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTER DENNIS EDWARD FAYERS | Cadeirydd | 04 February 1966 |
|
|
||||
Nathan William Evans | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Bryan Miles | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||
ANDREW TOMS | Ymddiriedolwr | 11 February 2011 |
|
|||||
DOCTOR NIC SNAILUM | Ymddiriedolwr | 10 February 2006 |
|
|
||||
DAVID JOHN BUTLER | Ymddiriedolwr | 04 February 1994 |
|
|||||
MISTER CHRISTOPHER NEAL BANKS | Ymddiriedolwr | 05 February 1993 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £30 | £40 | £130 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £160 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
NONE.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PROTESTAND CHRISTIAN FAITH BY PERPTUATING THE MEMORY OF FOUR PROTESTANT MARTYRS, NAMELY THOMAS CAUSTON AND JOHN ARDELEY WHO SUFFERED AT RAYLEIGH AND ROBERT DRAKES AND WILLIAM TYMS WHO SUFFERED AT SMITHFIELD.
Maes buddion
RAYLEIGH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 REEDS WAY
WICKFORD
SS12 0EA
- Ffôn:
- 07950190203
- E-bost:
- RAYLEIGHMMT1@YAHOO.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window