THE PROTESTANT ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintaining against all encroachment the Scriptural Doctrines of the Reformation and principles of religious liberty. Advancing the Christian religion and where possible relieving poverty among persecuted Protestants. Producing a bi-monthly magazine. Holding Protestant Martyr Commemoration Meetings, having a presence at County and Agricultural shows, and maintaining a preaching ministry.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Lithwania
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 1967: Cofrestrwyd
- ALLIANCE PUBLICATIONS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS BANKS | Cadeirydd | 14 March 2011 |
|
|||||
Rev Peter Malcolm Simpson | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|||||
CHRIS DAVID | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
||||
HOWARD PHILPOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENNIS FAYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW TOMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR FRED RAYNSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.74k | £63.62k | £25.65k | £33.34k | £75.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.58k | £104.39k | £89.32k | £77.22k | £81.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 3RD NOVEMBER 1967 AS AMENDED 3RD OCTOBER 1992.
Gwrthrychau elusennol
TO BRING THE SAVING FAITH OF THE LORD JESUS CHRIST TO ROMAN CATHOLICS, ANGLO-CATHOLICS, AND ALL THOSE NOT KNOWING THE SCRIPTURES OR THE POWER OF GOD. TO MAINTAIN AGAINST ALL ENCROACHMENT THE SCRIPTURAL DOCTRINES OF THE REFORMATION AND THE PRINCIPLES OF RELIGIOUS LIBERTY. WHERE POSSIBLE TO RELIEVE POVERTY AND ADVANCE RELIGION AMONG PERSECUTED PROTESTANTS. TO SEEK TO PRESERVE THE PURITY OF THE GOSPEL AS RECORDED IN THE HOLY SCRIPTURES
Maes buddion
NATIONAL AND FOREIGN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Protestant Alliance
7 Jubilee Cottages
Station Road
Marston Moretaine
Bedford
MK43 0PN
- Ffôn:
- 01234766565
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window