Hanes ariannol ALMSHOUSE AND AGED POOR'S CHARITY OF ALFRED ERNEST BRIGGS
Rhif yr elusen: 238321
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/06/2018 | 09/06/2019 | 09/06/2020 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.68k | £41.12k | £40.74k | £39.03k | £38.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.25k | £25.46k | £44.48k | £16.06k | £22.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.