Hanes ariannol THE STOUR FESTIVAL COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 238476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £88.56k £138.44k £141.11k £192.17k £210.76k
Cyfanswm gwariant £172.04k £116.54k £147.16k £186.91k £195.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A