ymddiriedolwyr THE STOUR FESTIVAL COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 238476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Millington | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||
Karen Mitcalfe | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|||||||
CHRISTOPHER HUGH PAGE | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||||
Diane Hume | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|||||||
Gilbert John Holbourn | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||||
PAUL ANTHONY BATCHELOR | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|||||||
JANE GAVINA LOUDON DL | Ymddiriedolwr | 19 November 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.