THE SECOND POOR CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants to elderly/needy people in village of Templecombe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
- Abbas and Templecombe Aid (Enw gwaith)
- Abbas and Templecombe Aid (Formerly: The Second Poor Charity) (Enw gwaith)
- ST THOMAS DAY CHARITY (Enw gwaith)
- UNITED CHARITIES (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col John Andrew Grierson | Cadeirydd | 30 November 2015 |
|
|
||||
TINA JANE Chapman | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
Maria Kathleen Vaughan | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
ARLO ALBERT CHARLES CUSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/12/2019 | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 21/12/2022 | 21/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350 | £350 | £350 | £1.09k | £2.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240 | £0 | £1.00k | £1.23k | £1.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2024 | 277 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Rhagfyr 2019 | 29 Mawrth 2021 | 159 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
P R VOL 11 P417 418 SCHEME OF 20 JANUARY 1914 AND NOTICE UNDER SEC 2 CA 1985 DATED 5 APRIL 1991
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF ABBAS AND TEMPLECOMBE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS.
Maes buddion
ABBAS AND TEMPLE COMBE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manor Barn
Combe Hill
TEMPLECOMBE
Somerset
BA8 0LJ
- Ffôn:
- 01963370056
- E-bost:
- j.grierson5562@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window