ymddiriedolwyr SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Rhif yr elusen: 239166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillippa Katharin Peile | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Stephen Jeremy Webster | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|||||||||||||||||
Andrew Clive Middleditch | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||||||||
Justin Dennis Jeffrey | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||||||||||||||
Michael Gareth David Brown | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||||||||||||||
PHILIP MICHAEL AMPS | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||||||||||||||
MARGARET BERRY | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||||||||||||||
Leonard Johnson | Ymddiriedolwr | 06 March 2004 |
|
|
||||||||||||||||
JOHN ROBERT GENT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
IAN GOLDSMITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
LEONARD GEORGE JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
John Pick | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.