Hanes ariannol THE BRITISH CARTOGRAPHIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 240034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (117 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £86.79k £78.82k £83.27k £71.11k £81.81k
Cyfanswm gwariant £93.31k £71.76k £83.38k £58.66k £64.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A