Ymddiriedolwyr CLOTHING CHARITY
Rhif yr elusen: 240345

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kath Buckley | Cadeirydd | 01 May 2023 |
|
|||||
JULIA LEIGH | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Benjamin Selwood | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
Joseph Ranson | Ymddiriedolwr | 30 August 2013 |
|
|
||||
David Thomas Wright | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|
||||
JULIE BURGESS | Ymddiriedolwr | 31 March 2009 |
|
|
||||
RAYMOND EDWARD BROADSMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev EDWIN MICHAEL BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.