Dogfen lywodraethu WIDECOMBE-IN-THE-MOOR CHURCH HOUSE AND LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 241096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 29TH JUNE 1877 AND 13TH MARCH 1883 AND DETERMINATION ORDER OF 25TH NOVEMBER 1904 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23 MAR 2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 JUN 2020 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19 JAN 2021 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04 DEC 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY THE PROVISION OF BELOW MARKET RATE HOUSING, AS THE TRUSTEES SEE FIT, AS AN EXPRESSION OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WIDECOMBE-IN-THE-MOOR
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.