ymddiriedolwyr WOBORN'S ALMSHOUSE
Rhif yr elusen: 241102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Charles Recardo | Cadeirydd | 07 September 2022 |
|
|
||||
Jane Lowery | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Manfred Roper | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||
Nigel Gage | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Vicar of Holy Trinity | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
YEOVIL WITHOUT PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
YEOVIL TOWN COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JAMES DUDLEY-SMITH MA, BTH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.