Dogfen lywodraethu THE WORCESTERSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 241258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 FEBRUARY 1965 AND SPECIAL RESOLUTION 30 MARCH 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 AUG 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 MAR 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 OCT 2008 as amended on 14 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE NATION BUILDINGS OF ESPECIAL BEAUTY OR ESPECIAL HISTORIC OR ARCHITECTURAL INTEREST. (FOR ANCILLARY OBJECTS SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE THE ADMIN. COUNTY OF HEREFORD & WORCESTE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.