THE PILLING TRUST FUND

Rhif yr elusen: 241812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity awards grants to churches within the Anglican communion and other institutions in order to further its objectives.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £376,148
Cyfanswm gwariant: £195,348

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mehefin 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE JOHN PILLING TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN MARTIN SUTCLIFFE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Dr Maximillian Elliott Ymddiriedolwr 11 November 2021
Dim ar gofnod
Rev PETER HOWELL-JONES Ymddiriedolwr 05 November 2015
THE ASSOCIATION OF ENGLISH CATHEDRALS
Derbyniwyd: Ar amser
BLACKBURN CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLACKBURN DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PEEL FOUNDATION SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LIVESEY'S EXHIBITION ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE LANTERN MUSIC TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod
CATHEDRAL CHURCH OF ST MARY THE VIRGIN BLACKBURN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
PROFESSOR IAN GRAHAM TRACEY Ymddiriedolwr 31 March 2011
Dim ar gofnod
ANDREW JAMES PALMER Ymddiriedolwr 12 November 2009
Dim ar gofnod
Dr SIMON GEOFFREY LINDLEY FRCO Ymddiriedolwr
THE SHEFFIELD AND DISTRICT ORGANISTS AND CHOIRMASTERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE MELINDA ELDER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £356.06k £307.80k £314.90k £321.72k £376.15k
Cyfanswm gwariant £224.35k £288.17k £232.72k £238.82k £195.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 13 Mawrth 2023 36 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 02 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Suite 16b
The Beehive Lions Drive
Blackburn
Lancashire
Ffôn:
01254686600
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael