COVENTRY HOLY TRINITY CHURCH ESTATE CHARITY

Rhif yr elusen: 242056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintain the upkeep of the church building of Holy Trinity Coventry and associated properties forming the endowment of the trust and from defraying payments for the services in the church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £47,634
Cyfanswm gwariant: £36,496

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Coventry

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Awst 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 17 Awst 1967: Cofrestrwyd
  • 31 Awst 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOLY TRINITY CHURCH ESTATE (Enw gwaith)
  • COVENTRY HOLY TRINITY CHURCH CHARITIES (Enw blaenorol)
  • HOLY TRINITY CHURCH CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennifer Williams Ymddiriedolwr 06 October 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
Nehemiah Aderibigbe Akinyele Ymddiriedolwr 15 May 2022
LISTENING EARS
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Theogift Jeyanth Selwyn Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Richard Hibbert Ymddiriedolwr 07 March 2022
Dim ar gofnod
Christopher Charles Howard Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
SUE WILCOX Ymddiriedolwr 04 December 2013
Dim ar gofnod
PAUL BRIAN DOGGETT BSC Ymddiriedolwr 04 December 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Simon Brake Ymddiriedolwr 04 December 2013
COVENTRY CITIZENS ADVICE
Derbyniwyd: Ar amser
SIR CHARLES BARRATT MEMORIAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
HOLY TRINITY (COVENTRY) DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
COVENTRY OLD GRAMMAR SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
PETER CHRISTOPHER GRIFFITHS Ymddiriedolwr 01 December 2011
Dim ar gofnod
MR BILL JOHNSON Ymddiriedolwr
HOLY TRINITY (COVENTRY) DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SAVERS
Derbyniwyd: Ar amser
COVENTRY OLD GRAMMAR SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.06k £112.22k £36.03k £47.79k £47.63k
Cyfanswm gwariant £65.21k £107.11k £36.46k £32.74k £36.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 21 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 21 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 11 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 11 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 05 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 05 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 05 Rhagfyr 2021 280 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 05 Rhagfyr 2021 280 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 9 NOVEMBER 1906
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT TO VICAR FOR PREACHING A SERMON.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 31 Awst 2012 : Asset transfer out
  • 17 Awst 1967 : Cofrestrwyd
  • 31 Awst 2012 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5A PRIORY ROW
COVENTRY
CV1 5EX
Ffôn:
02476220418
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael