ymddiriedolwyr THE DEO GLORIA TRUST
Rhif yr elusen: 243305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HUGH FRAMPTON | Cadeirydd | 15 February 2015 |
|
|||||||||||
John Alexander Robb | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||||||||
David Norbury | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||||||
Andrew Richard Wingfield Digby | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||||||||
Jason Elliot Duffin | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|||||||||||
ROGER DAVID CARSWELL | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.