Hanes ariannol ST DAVID'S DIOCESAN COUNCIL FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
Rhif yr elusen: 244178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £898.76k | £931.97k | £907.82k | £904.57k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £928.78k | £932.49k | £891.13k | £856.40k | £890.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £49.31k | £49.29k | £27.91k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £286.76k | £223.08k | £295.66k | £264.74k | £263.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.15k | £84.23k | £166.23k | £278.39k | £393.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.47k | £7.69k | £435 | £2.29k | £4.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £761.56k | £833.65k | £737.00k | £620.66k | £614.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.59k | £6.40k | £4.16k | £3.23k | £7.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £117.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £884.99k | £904.96k | £871.08k | £840.95k | £887.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.79k | £27.53k | £20.05k | £15.45k | £3.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.24k | £5.52k | £5.76k | £6.17k | £7.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £93.74k | £129.07k | £127.93k | £132.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.