WOODTHORPE RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 244192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISHES OF STAVELEY, BARLBOROUGH OR UNSTONE WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £8,461
Cyfanswm gwariant: £7,854

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mawrth 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elaine Tidd Ymddiriedolwr 18 October 2024
DERBYSHIRE LAW CENTRE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
DERBYSHIRE UNEMPLOYED WORKERS' CENTRES
Derbyniwyd: Ar amser
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Hubbard Ymddiriedolwr 04 May 2023
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL A JACOBS Ymddiriedolwr 01 July 2022
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL WILSON Ymddiriedolwr 01 April 2022
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
RUTH SEDWICK Ymddiriedolwr 01 April 2022
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JANE WHALLEY Ymddiriedolwr 01 April 2022
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
SANDRA STRUGGLES Ymddiriedolwr 14 November 2016
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PETER H NORMAN Ymddiriedolwr
THE STAVELEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.43k £6.52k £7.01k £8.07k £8.46k
Cyfanswm gwariant £5.28k £2.78k £8.68k £7.16k £7.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 WIGLEY ROAD
INKERSALL
CHESTERFIELD
S43 3ER
Ffôn:
01246474457
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael