Hanes ariannol ESTATE CHARITY OF ALICE,DUCHESS DUDLEY

Rhif yr elusen: 244804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £168.68k £189.53k £214.63k £211.42k £220.44k
Cyfanswm gwariant £150.87k £140.81k £158.56k £185.72k £181.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A