Dogfen lywodraethu CATHOLIC HOUSING AID SOCIETY (BRADFORD)
Rhif yr elusen: 244980
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 22 MARCH 1965 AS AMENDED 28 JANUARY 1985, 20 JANUARY 1986, 14 MARCH 2000 AND 19 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE CHARITABLE PURPOSE OF A) ASSISTING PEOPLE IN CASES OF SOCIAL HARDSHIP OR ECONOMIC MISFORTUNE, WHO FIND THEMSELVES IN A SITUATION OF HOMELESSNESS, POTENTIAL HOMELESSNESS AND/OR IN NEED OF ESTABLISHING/ MAINTAINING A HOME OF DECENT STANDARD. B) THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY PRIMARILY IN THE DISTRICT OF BRADFORD AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BRADFORD AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.