ymddiriedolwyr HAWES MARKET HOUSE
Rhif yr elusen: 245038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE ABIGAIL RHODES | Cadeirydd | 22 July 2019 |
|
|
||||||
Allison Mary Wade | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||||
Michelle Anne Barnes | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||
LOUISE RAW | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||
Yurek Waluda | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER MARK DUNN | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||||
Amanda Jayne McCarthy | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||||
STEPHANIE JANE BLAND | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||||
MR STAN ROOCROFT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Barbara Roocroft | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.