Hanes ariannol THE ELY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 245456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.65m | £11.33m | £10.29m | £10.57m | £12.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.94m | £11.39m | £10.75m | £10.83m | £11.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.98m | £6.91m | £7.04m | £6.71m | £6.78m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £345.00k | £275.00k | £0 | £298.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £583.00k | £628.00k | £394.00k | £406.00k | £423.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.92m | £3.04m | £2.59m | £3.16m | £3.10m | |
|
Incwm - Arall | £820.00k | £470.00k | £273.00k | £1.00k | £2.11m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.57m | £10.90m | £10.48m | £8.89m | £10.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £373.00k | £493.00k | £269.00k | £1.94m | £355.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £113.00k | £115.00k | £115.00k | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £679.00k | £593.00k | £673.00k | £907.00k | £586.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £179.00k | £216.00k | £185.00k | £1.76m | £101.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.