Hanes ariannol SHEFFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 245861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.26m | £9.75m | £9.56m | £10.26m | £9.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.96m | £9.91m | £9.71m | £10.04m | £11.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.82m | £8.21m | £8.20m | £8.90m | £8.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £468.00k | £596.00k | £390.14k | £435.00k | £463.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £40.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £698.00k | £687.00k | £715.49k | £671.00k | £714.00k | |
|
Incwm - Arall | £269.00k | £255.00k | £257.16k | £261.00k | £241.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.69m | £9.76m | £9.62m | £9.96m | £10.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £65.00k | £152.00k | £0 | £87.00k | £71.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.00k | £77.00k | £0 | £0 | £90.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £187.00k | £36.00k | £924.81k | £415.00k | £194.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £22.00k | £0 | £0 | £71.00k | |
|
Gwariant - Arall | £201.00k | £0 | £83.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.