Dogfen lywodraethu SHEFFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 245861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/02/1924 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/11/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/09/1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/06/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/2010
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST AND PROMOTE THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF SHEFFIELD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF SHEFFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.