Hanes ariannol THE E HAYES DASHWOOD OF ASTON ROWANT HOUSE OXFORDSHIRE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 246460
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/12/2015 | 25/12/2016 | 25/12/2017 | 25/12/2018 | 25/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.06m | £1.23m | £1.32m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.19m | £1.14m | £1.25m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £14.80k | £13.84k | £16.11k | £10.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £359.21k | £392.13k | £388.20k | £386.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £690.96k | £820.05k | £918.36k | £980.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £1.19m | £1.14m | £1.25m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.26k | £46.40k | £49.05k | £52.10k | £60.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.