Hanes ariannol CREDITON RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 247038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.92k £51.06k £53.26k £60.59k £65.77k
Cyfanswm gwariant £16.68k £17.30k £18.43k £20.27k £23.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A