CREDITON RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 247038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Administers 8 almshouse properties and provides assistance and support to the inhabitants of Crediton Town and the Parish of Crediton Hamlets who are in need.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £60,590
Cyfanswm gwariant: £20,266

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CREDITON UNITED CHARITIES (Enw gwaith)
  • CREDITON UNITED TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREW ALBERT WHITE Cadeirydd
CHURCH CORPORATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF BENJAMIN WOOD CLEAVE
Derbyniwyd: Ar amser
BENJAMIN CLEAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUNN AND THOMAS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
KELLY TRUST (CREDITON)
Derbyniwyd: Ar amser
James King Ymddiriedolwr 04 April 2022
Dim ar gofnod
Hannah Zorlu Ymddiriedolwr 02 June 2019
Dim ar gofnod
Ruth Marie Vigers Ymddiriedolwr 09 April 2018
ST LUKE'S PROPRIETARY CHAPEL, POSBURY
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH LOUISE TURNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANDY COLE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOYCE HARRIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.73k £51.92k £51.06k £53.26k £60.59k
Cyfanswm gwariant £31.75k £16.68k £17.30k £18.43k £20.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 11 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 11 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 27 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 27 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 10 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 10 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 19 MAY 1983
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE ALMSHOUSES BELONGING TO THE CHARITY WHO SHALL BE POOR PERSONS WHO (EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE COMMISSIONERS) ARE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
TOWN OF CREDITON AND PARISH OF CREDITON HAMLETS
Hanes cofrestru
  • 02 Mawrth 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Armstrong Room
5 Parr House
Lennard Road
CREDITON
Devon
EX17 2AP
Ffôn:
01363776529
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael