ymddiriedolwyr ALMSHOUSE CHARITY OF SIR WILLIAM POWELL
Rhif yr elusen: 247066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Penelope A Seabrook | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Cllr Daryl Jane Eleanor Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rev PETER KETTLE | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|||||
Robert Rose | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Cull Thomas | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Lucy Richardson | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Paul Nunnerley Hall | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||
Laura Auckland | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Judy Graham | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
SHARON HOLDER | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Philip Killingworth Hedges | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|||||
CLLR MRS ADRONIE ELIZABETH ALFORD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.