Hanes ariannol THE YORKSHIRE BAPTIST ASSOCIATION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 247173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.43k | £784.24k | £497.19k | £388.53k | £722.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.98k | £380.08k | £418.79k | £483.15k | £665.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.16k | £31.00k | N/A | N/A | £30.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £552.14k | £734.81k | N/A | N/A | £638.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.13k | £18.43k | N/A | N/A | £53.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £399.17k | £341.20k | N/A | N/A | £504.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.81k | £38.88k | N/A | N/A | £161.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £8.45k | N/A | N/A | £8.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £85.17k | £74.93k | N/A | N/A | £134.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.20k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.