Hanes ariannol THE NEWCASTLE DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 247233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.30m | £7.54m | £7.43m | £9.65m | £8.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.53m | £6.11m | £7.01m | £8.90m | £7.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.50m | £6.68m | £6.45m | £8.29m | £6.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £237.12k | £313.88k | £416.34k | £431.38k | £467.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £377.30k | £368.07k | £408.50k | £426.93k | £348.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.47k | £178.79k | £159.60k | £178.18k | £234.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £320.67k | £416.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.45m | £5.97m | £6.95m | £8.82m | £7.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.03k | £143.19k | £62.12k | £78.52k | £67.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £106.42k | £0 | £119.63k | £123.61k | £111.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £137.03k | £0 | £627.08k | £558.66k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £84.03k | £0 | £1.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.