ymddiriedolwyr HORNCHURCH HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 247236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER SALISBURY | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|||||
JEREMY ROGER EVANS | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|||||
Rev KEN WYLIE | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Melvin Wallace | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|||||
Louis Nicol Dodin | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
John Mylod | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||
CAROL MARGARET SMITH | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.