Dogfen lywodraethu PRACTICAL ACTION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/02/1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/10/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/10/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/09/2012 as amended on 08 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROMOTION AND ADVANCEMENT (IN WAYS THAT ARE CHARITABLE) OF KNOWLEDGE OF TECHNICAL, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCE, AND FOR OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.