Ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ALDEBURGH AND DISTRICT COMMUNITY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 247890

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Parkinson | Cadeirydd | 08 July 2024 |
|
|
||||
Susan Jane Culley | Ymddiriedolwr | 21 May 2025 |
|
|
||||
Grainne Drummond | Ymddiriedolwr | 21 May 2025 |
|
|
||||
Susan Margaret Boddy | Ymddiriedolwr | 21 May 2025 |
|
|
||||
Susan Bard-Bodek | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Richard Bodek | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Rosemary Trigg | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Christine Marion | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
SUSAN DONALD | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
MR TONY BONE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.