Hanes ariannol THE OXFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 247954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.53m | £26.07m | £25.35m | £27.36m | £28.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.78m | £29.86m | £30.80m | £30.94m | £30.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.85m | £19.41m | £19.20m | £20.22m | £19.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.54m | £2.38m | £2.80m | £3.16m | £2.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £17.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.91m | £3.47m | £3.26m | £3.97m | £4.73m | |
|
Incwm - Arall | £248.00k | £799.00k | £90.00k | £7.00k | £1.48m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.75m | £28.59m | £29.18m | £30.00m | £29.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £888.00k | £796.00k | £895.00k | £825.00k | £881.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £187.00k | £187.00k | £185.00k | £209.00k | £253.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.44m | £4.04m | £4.55m | £3.43m | £3.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £871.00k | £783.00k | £894.00k | £795.00k | £849.00k | |
|
Gwariant - Arall | £137.00k | £476.00k | £724.00k | £112.00k | £158.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.