Dogfen lywodraethu THE OXFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/02/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/05/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/04/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/07/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/07/1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/11/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE WORK AND PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN THE DIOCESE OF OXFORD (FOR FULL DETAILS SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION CLAUSE 3).
Maes buddion
DIOCESE OF OXFORD
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.