CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE BUNYAN MEETING

Rhif yr elusen: 248195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (134 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity aims to a) provide grants to individuals in Bedford, usually members of the Bunyan Meeting non-conformist Church, b) provide a grant towards the Church ministry, c) maintain the fabric of the church, manse and other investment buildings, d) maintain, operate and publicise the world - renowned John Bunyan Museum and library.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £262,731
Cyfanswm gwariant: £377,282

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BUNYAN MEETING TRUST (Enw gwaith)
  • BUNYAN TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREW STEWART DUTHIE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Rev Janet Helen Wootton Ymddiriedolwr 31 January 2024
Dim ar gofnod
Ian Rowlands Ymddiriedolwr 13 May 2021
BEDFORD MUSIC CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
DOREEN WATSON Ymddiriedolwr
GALE FAMILY CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR CHRIS WOOTTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRIAN FREDERICK CORNISH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHERRY ANNE PROTHEROE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £270.82k £252.11k £243.51k £517.32k £262.73k
Cyfanswm gwariant £309.76k £329.55k £409.86k £314.13k £377.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £28.05k £38.08k £26.33k £1.55k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £375.01k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £107.44k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £34.87k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £279.10k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £305.37k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £8.76k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £7.45k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £4.82k N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Mawrth 2025 134 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Mawrth 2025 134 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Mawrth 2025 496 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Mawrth 2025 496 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF 15 DECEMBER 1788
Gwrthrychau elusennol
FOR THE MINISTER AND THE POOR OF THE CONGREGATION IN SUCH SHARES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
BEDFORD
Hanes cofrestru
  • 27 Mehefin 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Bunyan Meeting
Mill Street
Bedford
MK40 3EU
Ffôn:
01234213722
Gwefan:

bunyanmeeting.co.uk