THE PROTESTANT TRUTH SOCIETY (INC)

Rhif yr elusen: 248505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The operation of a Christian Bookshop displaying Bible-based literature. Employing Wickliffe Preachers to proclaim Biblical teaching. The circulation of a bi-monthly magazine and publication of books and leaflets. The operation of a Protestant website promoting Bible truth. Keeping our supporters informed and up to date on issues especially the threat to free speech and our nation's constitution.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £229,647
Cyfanswm gwariant: £248,391

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 261856 BRISTOL AND CLIFTON PROTESTANT LEAGUE
  • 19 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 256318 PROSTESTANT DISSENTING CHAPEL
  • 05 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Dominic Stockford Cadeirydd
THOMAS WILSON EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
CHRIST CHURCH HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
Pooyan Mehrshahi Ymddiriedolwr 15 May 2023
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
PROVIDENCE BAPTIST CHAPEL, CHELTENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIBLE LEAGUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Patterson Ymddiriedolwr 09 November 2020
Dim ar gofnod
KEVIN MCGRANE Ymddiriedolwr 30 January 2012
BURY ST EDMUNDS PRESBYTERIAN CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SHEFFIELD PRESBYTERIAN CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHEFFIELD PRESBYTERIAN CHURCH (UNINCORPORATED ASSOCIATION)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LINCOLN PRESBYTERIAN CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BLACKBURN EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOSPEL MAGAZINE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Rev EDWARD JOHN MALCOLM Ymddiriedolwr
THE ASSOCIATION OF THE CONTINUING CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOSPEL MAGAZINE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST SILAS (CONTINUING CHURCH) TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DUNCAN RODNEY LECINGTON BOYD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev WILLIAM LEROY SMITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £179.12k £150.46k £199.47k £165.27k £229.65k
Cyfanswm gwariant £217.60k £201.28k £200.45k £233.62k £248.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Chwefror 2023 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Chwefror 2023 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PROTESTANT TRUTH SOCIETY INCORPORAT
184 FLEET STREET
LONDON
EC4A 2HJ
Ffôn:
02074054960
Gwefan:

protestanttruth.com