Hanes ariannol THE LADY MARGARET HUNGERFORD CHARITY

Rhif yr elusen: 248575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.96k £60.45k £60.26k £71.71k £78.12k
Cyfanswm gwariant £26.73k £42.55k £46.08k £119.51k £158.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A