THE HAVERING THEATRE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust produces and presents theatre, music and dance to entertain and educate the people of outer East London and Essex, and complements this with an extensive programme of educational and outreach activities, and a guest programme of professional and community events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,698,394
Roddion a chymynroddion | £1.50m | |
Weithgareddau elusennol | £2.70m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £25.11k | |
Arall | £481.12k |
Cyfanswm gwariant:
£4,877,601
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.88m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £4.88m |
Pobl

75 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 11 Medi 1967: Cofrestrwyd
- THE QUEEN'S THEATRE (Enw gwaith)
- HAVERING THEATRE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- HORNCHURCH THEATRE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- THEN HAVERING THEATRE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Hedges | Cadeirydd | 18 February 2021 |
|
|
||||
JOHN WOOD | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|||||
Councillor Trevor Roland Mckeever | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|||||
Helen Theresa Maddison | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Lauren Tamazin Gee | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Seema Jassal | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Philip Andrew Cooke | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
James Harry Taylor | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Councillor Paul Alan Middleton | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Jeanette Tulloch-Jordan | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Dr Richard Dobson Margrave | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Carlotta Redi | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Neha Issar-Brown | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Sonja Lahiff | Ymddiriedolwr | 29 December 2020 |
|
|
||||
Melvin Wallace | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.60m | £2.34m | £3.59m | £3.98m | £4.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.05m | £1.79m | £3.21m | £4.17m | £4.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £549.32k | £1.47m | £1.27m | £805.61k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £142.29k | £59.15k | £78.56k | £37.49k | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.30m | £1.81m | £3.08m | £3.58m | £2.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.30k | £2.26k | £1.72k | £16.48k | £25.11k | |
|
Incwm - Arall | £148.49k | £472.05k | £430.14k | £339.54k | £481.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.05m | £1.79m | £3.21m | £4.17m | £4.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.71k | £12.15k | £17.43k | £17.80k | £22.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £716.88k | £1.12m | £1.22m | £1.09m | £975.59k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £100 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.06m | £957.19k | £1.57m | £1.60m | £1.27m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £770.36k | £524.04k | £856.77k | £945.36k | £685.31k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 OCTOBER 1953 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 DECEMBER 1965, 28 JULY 1994, 10 AUGUST 1995 AND 21 MAY 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION AND THE ARTS, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR, PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HAVERING AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Queens Theatre
Theatre House
Billet Lane
Hornchurch
RM11 1QT
- Ffôn:
- 01708462362
- E-bost:
- info@queens-theatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window