ymddiriedolwyr THE HAVERING THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 248680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY ROGER EVANS | Cadeirydd | 26 February 2024 |
|
|||||
Councillor John Wood | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Councillor Trevor Roland Mckeever | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|||||
Helen Theresa Maddison | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Lisa Stephanie Wright | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Lauren Tamazin Gee | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Seema Jassal | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Philip Andrew Cooke | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
James Harry Higenbottam-Taylor | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Councillor Paul Alan Middleton | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Jeanette Tulloch-Jordan | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Dr Richard Dobson Margrave | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Carlotta Redi | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Neha Issar-Brown | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Dominic Hedges | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Sonja Lahiff | Ymddiriedolwr | 29 December 2020 |
|
|
||||
Melvin Wallace | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.