Hanes ariannol OCTAGON THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 248833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £1.95m | £2.63m | £2.18m | £3.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54m | £2.08m | £1.66m | £2.67m | £3.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £614.06k | £866.64k | £1.50m | £1.20m | £877.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.14m | £1.15m | £125.72k | £1.24m | £974.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £245.13k | £148.53k | £106.69k | £257.19k | £515.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £939.27k | £646.20k | £159.47k | £678.01k | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.93k | £7.91k | £2.00k | £134 | £3.03k | |
|
Incwm - Arall | £9.05k | £0 | £2.23m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £1.91m | £1.55m | £2.37m | £3.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £236.03k | £170.62k | £112.83k | £300.02k | £437.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.13k | £34.74k | £36.01k | £76.67k | £84.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.