Ymddiriedolwyr NATIONAL SHEEP ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 249255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter James Delbridge Cadeirydd 02 May 2018
EXMOOR RURAL HEALTH HUB
Derbyniwyd: Ar amser
James Seymour Raine Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
William Edward Adamson Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
James Eliot Bickerton Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Michael John Credland Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Deborah Patricia Colley Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
John Paul Wozencraft Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Peter Derwent Derryman Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Pamela Nicol Ymddiriedolwr 11 August 2023
Dim ar gofnod
Caryl Mair Hughes Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
Andrew John Philip Foulds Ymddiriedolwr 18 March 2021
Dim ar gofnod
Dr Yann Louis Pierre Le Du Ymddiriedolwr 18 March 2021
Dim ar gofnod
Katharine Anne Hovers Ymddiriedolwr 29 April 2020
Dim ar gofnod
DAVID WILLIAM GREGORY Ymddiriedolwr 14 August 2014
Dim ar gofnod