Hanes ariannol SOUTHWELL AND NOTTINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.73m | £10.93m | £10.81m | £11.76m | £12.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.29m | £10.40m | £10.58m | £10.62m | £11.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.23m | £7.73m | £7.81m | £8.00m | £8.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £454.00k | £732.00k | £1.30m | £818.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.00k | £634.00k | £723.00k | £812.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £250.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.28m | £1.09m | £1.05m | £1.09m | £1.26m | |
|
Incwm - Arall | £449.00k | £1.02m | £491.00k | £554.00k | £711.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.85m | £9.59m | £9.80m | £9.80m | £10.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £445.00k | £404.00k | £409.00k | £455.00k | £548.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £23.00k | £1.00k | £1.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £26.00k | £0 | £466.00k | £449.00k | £449.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £445.00k | £87.00k | £409.00k | £455.00k | £548.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £403.00k | £374.00k | £370.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.