ymddiriedolwyr SOUTHWELL AND NOTTINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Barber | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Robert Cleave | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Rev Luiz De Andrade Lima | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Caroline Shaw | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Revd Canon Stephen Silvester | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Rev Peter Shaw | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Revd Canon Mark Tanner | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Rev Zoe Burton | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Richard Gutteridge | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Venerable Victoria Ramsey | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Rt Revd Andrew Emerton | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Venerable PHILIP ANDREW Williams | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Jane Briony Gray | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
Peter Richard Bloomfield Harris | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Michael Bolton | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Rev Samantha Hustwayte | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
FREDERICK GEORGE BRAND BA, MBA | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
The Very Revd Nicola Sullivan | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
Susan Waterston | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Michael Wilson | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Bishop of Southwell and Nottingham | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||
MR MICHAEL ARLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.