Hanes ariannol MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.67m | £14.23m | £15.79m | £17.85m | £19.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.82m | £14.92m | £15.06m | £16.39m | £14.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.09m | £6.81m | £5.71m | £5.83m | £5.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £821.00k | £875.00k | £749.00k | £573.00k | £3.22m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.17m | £4.41m | £5.70m | £5.38m | £5.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.23m | £1.21m | £934.00k | £916.00k | £1.16m | |
|
Incwm - Arall | £367.00k | £927.00k | £2.70m | £5.15m | £3.61m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.41m | £14.55m | £14.61m | £15.93m | £14.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £404.00k | £371.00k | £455.00k | £460.00k | £309.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.00k | £41.00k | £32.00k | £23.00k | £37.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £197.00k | £173.00k | £151.00k | £142.00k | £218.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £141.00k | £93.00k | £159.00k | £77.00k | £100.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.