MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Rhif yr elusen: 249424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE AIMS TO PROMOTE, FACILITATE ADN ASSIST WITH THE WORK AND PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN THE DIOCESE OF MANCHESTER AND ELSEWHERE

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bolton
  • Bury
  • Dinas Manceinion
  • Dinas Salford
  • Oldham
  • Rochdale
  • Stockport
  • Tameside
  • Trafford
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 526405 J B STELFOX TRUST FUND
  • 03 Mai 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 232430 RINGLEY CHAPEL ESTATE
  • 26 Medi 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrea Pollock Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Rev Kathreen Shahbaz Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Philippa Catherine Bull Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Jessica Leaf Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Philip Billson Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
John Solomon Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Dr Louise Ruth Smail Ymddiriedolwr 15 March 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES & EMMANUEL, DIDSBURY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Paul Hutchins Ymddiriedolwr 01 January 2025
CONFRATERNITY OF THE BLESSED SACRAMENT
Derbyniwyd: 10 diwrnod yn hwyr
FORWARD IN FAITH
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER DIOCESAN CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Molyneux Lewis Ymddiriedolwr 01 January 2025
ECCLES PARISH CHURCH EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW ECCLES MANCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLES STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
AMY MARIA PRITCHARD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Amy Elizabeth Sheridan Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Canon John Walsh Ymddiriedolwr 19 October 2024
CANON SLADE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER BOLTON-LE-MOORS
Derbyniwyd: 32 diwrnod yn hwyr
BOLTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BOLTON PARISH CHURCH REPAIR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BOLTON PARISH EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Venerable Karen Louise Smeeton Ymddiriedolwr 15 September 2024
MANCHESTER DIOCESAN CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID
Derbyniwyd: Ar amser
The Rt Revd Dr Mathew James Porter Ymddiriedolwr 22 June 2023
Dim ar gofnod
PHILIP GELDARD Ymddiriedolwr 19 March 2022
Dim ar gofnod
Rev Andrew Ian Salmon Ymddiriedolwr 01 January 2022
CHAPEL ST COMMUNITY ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SACRED TRINITY, SALFORD
Derbyniwyd: 20 diwrnod yn hwyr
Rev Grace Ruth Elizabeth Thomas Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE MANCHESTER CATHEDRAL VISITOR CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER CATHEDRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LINCOLN THEOLOGICAL INSTITUTE FOR THE STUDY OF RELIGION AND SOCIETY
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
Rev Paul Henry Sumsion Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLCOMBE AND HAWKSHAW
Derbyniwyd: Ar amser
EMMANUEL HOLCOMBE C.E.P. SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JEFFREY NORMAN DUNKERLEY Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES & EMMANUEL, DIDSBURY
Derbyniwyd: Ar amser
Canon Rachel Mann Ymddiriedolwr 09 October 2021
Dim ar gofnod
Archdeacon Karen Belinda Best Ymddiriedolwr 14 May 2017
ST PETER'S HOUSE CHAPLAINCY
Derbyniwyd: 163 diwrnod yn hwyr
KEITH LEWIS Ymddiriedolwr 18 March 2017
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, WALMSLEY WITH ST ANDREWS, BROMLEY CROSS
Derbyniwyd: Ar amser
The Right Reverend Mark Davies Ymddiriedolwr 01 January 2017
THE HULME HALL TRUST FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SPRINGHILL HOSPICE (ROCHDALE)
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
GREATER MANCHESTER CHURCHES TOGETHER
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 561 diwrnod
GREATER TOGETHER MANCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
THE VERY REVEREND ROGERS MORGAN GOVENDER Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
RT REV DAVID STUART WALKER Ymddiriedolwr 30 November 2013
LINCOLN THEOLOGICAL INSTITUTE FOR THE STUDY OF RELIGION AND SOCIETY
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE UNITED SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER STATISTICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP LEE'S SCHOLARSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S AND ST GILES' CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.23m £15.79m £17.85m £19.25m £14.96m
Cyfanswm gwariant £14.92m £15.06m £16.39m £14.70m £16.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.81m £5.71m £5.83m £5.69m £5.79m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £875.00k £749.00k £573.00k £3.22m £91.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.41m £5.70m £5.38m £5.58m £4.10m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.21m £934.00k £916.00k £1.16m £1.59m
Incwm - Arall £927.00k £2.70m £5.15m £3.61m £3.38m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £24.87k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.55m £14.61m £15.93m £14.39m £15.94m
Gwariant - Ar godi arian £371.00k £455.00k £460.00k £309.00k £147.00k
Gwariant - Llywodraethu £41.00k £32.00k £23.00k £37.00k £33.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £173.00k £151.00k £142.00k £218.00k £211.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £93.00k £159.00k £77.00k £100.00k £124.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £25.75m £25.87m £75.48m £86.79m £86.36m
Buddsoddiadau tymor hir £32.11m £28.48m £32.58m £20.43m £20.53m
Cyfanswm asedau £3.68m £4.44m £7.13m £20.76m £22.57m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£1.69m -£1.06m -£743.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.00m £2.18m £2.61m £1.26m £3.44m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Rhagfyr 2022 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Rhagfyr 2022 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Manchester Diocesan Board Of Finance
155-163 The Rock
BURY
Lancashire
BL9 0ND
Ffôn:
01618281461