STEPNEY RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 250130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees will consider grants to individuals who reside in the old Metropolitan Borough of Stepney

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £22,807
Cyfanswm gwariant: £27,649

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Tower Hamlets

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CAPTAIN JAMES COOK (Enw blaenorol)
  • DAME ALICE ROW (Enw blaenorol)
  • THOMAS DAPLYN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev TREVOR FRANCIS CRITCHLOW Ymddiriedolwr 27 January 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN AND ALL SAINTS, STEPNEY
Derbyniwyd: Ar amser
SAMUEL BUTLER'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
The Portal Trust
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARY BASTOW
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST DUNSTAN'S AND ALL SAINTS STEPNEY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RATCLIFF EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE COOPERS' COMPANY AND COBORN EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
John William Holtorp Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Gregory James Allen Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Ellie Kershaw Ms Ymddiriedolwr 17 October 2022
Dim ar gofnod
Shuhel Malique Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Councillor Abdul Wahid Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Clive Buckman Ymddiriedolwr 03 August 2021
Dim ar gofnod
Darren Williams Ymddiriedolwr 19 April 2021
Dim ar gofnod
Lee Fearon Ymddiriedolwr 18 January 2021
Dim ar gofnod
Sheila McQuade Ymddiriedolwr 10 July 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.68k £18.63k £19.27k £19.70k £22.81k
Cyfanswm gwariant £21.49k £12.46k £18.00k £21.60k £27.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 22 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 28 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 12 Mai 2021 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
167-169 Great Portland Street
London
W1W 5PF
Ffôn:
0300 302 0187
Gwefan:

stepneyreliefinneed.org.uk